Dogfen lywodraethu THE AMERICAN SCHOOL IN LONDON EDUCATIONAL TRUST LTD
Rhif yr elusen: 312738
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17TH DECEMBER 1963. MEMORANDUM ALTERED BY SPECIAL RESOLUTIONS 13 MAY 1969, 13 NOVEMBER 1986 AND 16 OCTOBER 1996. ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION 19 SEPTEMBER 2001.
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A SCHOOL FOR BOYS AND GIRLS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
LONDON BOROUGH OF WESTMINSTER AND ELSEWHERE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.