ymddiriedolwyr THE AMERICAN SCHOOL IN LONDON EDUCATIONAL TRUST LTD
Rhif yr elusen: 312738
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIN ROTH | Cadeirydd | 30 June 2015 |
|
|
||||
Ambassador retired Michael Allen McCarthy | Ymddiriedolwr | 21 August 2023 |
|
|
||||
Matthew Peter Horvat | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Gwion Rhisiart Lewis KC | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
George Hadjigeorgiou | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Ralph Rivera | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Stanford Horn | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Mallika Kapur | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Alison Victoria Ferguson-Woods | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Mark Edward Agne | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
James Darren Allaway | Ymddiriedolwr | 26 March 2021 |
|
|
||||
McKenzie Erin Webster | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Kavi Vipul Thakrar | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|
||||
Irene Zia | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|
||||
Dr Hahnah Kasowski Seminara | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|
||||
George Hatzmann | Ymddiriedolwr | 31 July 2018 |
|
|
||||
Christopher Anderson | Ymddiriedolwr | 31 July 2018 |
|
|
||||
Stephanie Roanne Schueppert | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
Luca Bassi | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
Daniel Dwight Hajjar | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||
SHERINE SAMIR LOUIS MAGAR | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|||||
Stacey McCall Towfighi | Ymddiriedolwr | 30 June 2016 |
|
|
||||
Liad Meidar | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
||||
Cynthia Bake | Ymddiriedolwr | 28 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.