ymddiriedolwyr THE PURCELL SCHOOL
Rhif yr elusen: 312855
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernard Trafford | Cadeirydd | 05 February 2021 |
|
|
||||
Professor CHRISTOPHER SWEE CHAU LIU | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|||||
RICHARD DAVID HILL | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|||||
Gautam Shashichandra Dalal | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|||||
Dr Diana Jane Salzar | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Sophia Coles | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
KIRSTY VON MALAISE | Ymddiriedolwr | 07 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.