Hanes ariannol THE LONDON DIOCESAN BOARD FOR SCHOOLS
Rhif yr elusen: 313000
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.36m | £45.02m | £21.01m | £13.17m | £19.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.10m | £44.78m | £21.38m | £13.26m | £14.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.66m | £38.71m | £15.74m | £7.90m | £10.43m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £597.00k | £548.00k | £431.00k | £476.00k | £559.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £901.00k | £1.02m | £1.07m | £1.12m | £972.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £23.72m | £41.90m | £18.45m | £10.49m | £16.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.14m | £1.20m | £1.06m | £1.09m | £1.58m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £346.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £9.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £25.38m | £43.83m | £20.13m | £12.22m | £13.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £263.00k | £367.00k | £610.00k | £335.00k | £467.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £81.00k | £54.00k | £60.00k | £85.00k | £85.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £239.00k | £217.00k | £230.00k | £211.00k | £235.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £84.00k | £114.00k | £102.00k | £71.00k | £123.00k | |
|
Gwariant - Arall | £451.00k | £586.00k | £636.00k | £703.00k | £577.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.