ymddiriedolwyr The Wiener Holocaust Library
Rhif yr elusen: 313015
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howard Steven Lewis | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|||||
Arend Egbert Dikkers | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Jonathan Glazer | Ymddiriedolwr | 21 August 2018 |
|
|
||||
CATHERINE COLLOMS | Ymddiriedolwr | 10 May 2018 |
|
|
||||
Lizzie Marx | Ymddiriedolwr | 10 May 2018 |
|
|
||||
Anthony David Landes | Ymddiriedolwr | 23 March 2018 |
|
|||||
Dr Zoe Waxman | Ymddiriedolwr | 08 May 2015 |
|
|
||||
Andreas Paul Wesemann | Ymddiriedolwr | 16 July 2013 |
|
|
||||
FRANK HARDING | Ymddiriedolwr | 07 June 2011 |
|
|||||
Professor Philip Spencer | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.