Hanes ariannol Friends of the Nations' Libraries
Rhif yr elusen: 313020
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £638.38k | £1.22m | £16.35m | £1.98m | £584.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £651.67k | £757.77k | £15.35m | £1.43m | £377.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £499.36k | £1.10m | £16.23m | £1.78m | £353.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £100.00k | £1.00m | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £139.03k | £120.71k | £114.40k | £197.79k | £230.89k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £21.60k | £12.18k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £580.85k | £700.26k | £15.26m | £1.35m | £275.02k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £70.82k | £57.51k | £87.66k | £75.75k | £102.03k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.82k | £1.00k | £0 | £1.47k | £13.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £579.03k | £699.26k | £15.26m | £1.35m | £261.66k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £18.07k | £17.49k | £19.92k | £13.23k | £12.11k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.