Dogfen lywodraethu THE DAIN FUND
Rhif yr elusen: 313108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 26/04/1940 AS AMENDED BY SCHEME DATED 01/04/1977 AS AMENDED BY ORDER DATED 17/07/2003 AS AMENDED BY DEED DATED 21/11/2003 AS AMENDED BY DEED DATED 11/02/2010 AS AMENDED BY DEED DATED 22/05/2013 as amended on 25 Feb 2021 as amended on 25 Feb 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST TOWARDS THE COST OF THE EDUCATION, CLOTHING AND MAINTENANCE OF SONS OR DAUGHTERS OF ANY MEMBERS OF THE MEDICAL PROFESSION WHO, IN THE OPINION OF THE TRUSTEES ARE IN NEED OF SUCH ASSISTANCE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.