ymddiriedolwyr THE NATIONAL ASSOCIATION FOR GIFTED CHILDREN
Rhif yr elusen: 313182
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Ramsden | Cadeirydd | 21 October 2017 |
|
|
||||
Professor Rhys Christopher Jones | Ymddiriedolwr | 28 October 2023 |
|
|
||||
Anil Joshi | Ymddiriedolwr | 31 October 2020 |
|
|
||||
Lorraine Fellows | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
Branka Young | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
Daniel Frederick Dipper | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
Joy Morgan | Ymddiriedolwr | 14 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.