Dogfen lywodraethu METHODIST INDEPENDENT EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 313194
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 11 DEC 1903 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 01 JAN 1967 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 20 JUN 1979 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 01 SEP 2005 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 01 SEP 2017
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF SECONDARY SCHOOLS OR FOR EDUCATIONAL PURPOSES INCLUDING BUT NOT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING THE PROVISION OF BURSARIES WHETHER IN CONNEXION WITH THE PURPOSES OF SECONDARY SCHOOLS OR OTHERWISE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.