ymddiriedolwyr THE BRITISH INSTITUTION FUND
Rhif yr elusen: 313248
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joyce Cairns PRSA | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|
||||
Betty Brown | Ymddiriedolwr | 16 June 2018 |
|
|
||||
ROSA SEPPLE RI | Ymddiriedolwr | 09 March 2017 |
|
|||||
Ian Kiaer | Ymddiriedolwr | 22 November 2016 |
|
|
||||
PROFESSOR ANDREW STAHL | Ymddiriedolwr | 02 June 2014 |
|
|||||
Dr Jennifer Powell | Ymddiriedolwr | 09 May 2014 |
|
|
||||
MICHAEL CLARIDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.