Dogfen lywodraethu THE INSTITUTE FOR CULTURAL RESEARCH
Rhif yr elusen: 313295
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
OBJECTS AND REGULATIONS ADOPTED 23/06/1973 AMENDED 29/05/2004, 07/05/2005, 20/10/2006, 17/01/2009 AND 01/07/2013
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT AND IN PARTICULAR (BUT NOT LIMITED TO) THE STUDY OF AND DISSEMINATION OF KNOWLEDGE ABOUT SUFI CULTURE, SUFI HERITAGE AND SUFI LITERATURE; AND 2. THE PROMOTION OF THE ARTS, CULTURE AND HERITAGE FOR THE PUBLIC BENEFIT WITH PARTICULAR (BUT NOT LIMITED) REFERENCE TO CLASSICAL AND CONTEMPORARY SUFI ARTS, LITERATURE AND CULTURE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.