ymddiriedolwyr THE CATHOLIC RECORD SOCIETY
Rhif yr elusen: 313529
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (11 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Carmen Margaret Mangion | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
Dr Liam Temple | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Dr Scholastica Jacob | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Professor Judith Frances Champ DSS | Ymddiriedolwr | 20 November 2021 |
|
|
||||
Dr Maria Clemence Power | Ymddiriedolwr | 20 November 2021 |
|
|
||||
Dr Helen Kilburn | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Judith Anne Smeaton | Ymddiriedolwr | 20 February 2019 |
|
|
||||
Rev Peter Edmund Boyle Harris | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|||||
Dr Susan O'Brien | Ymddiriedolwr | 07 February 2018 |
|
|||||
Dr Catherine Mary Gibbons | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Dr Peter Benedict Nockles | Ymddiriedolwr | 24 July 2017 |
|
|
||||
Dr Paul Arblaster | Ymddiriedolwr | 23 July 2017 |
|
|
||||
Alexander Fitzalan Howard | Ymddiriedolwr | 24 July 2012 |
|
|
||||
Simon David Aldjo Jamieson | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr PETER HUGH GERARD DOYLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.