Dogfen lywodraethu BENSLOW MUSIC TRUST
Rhif yr elusen: 313663
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 APRIL 1946 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS PASSED 29 NOVEMBER 1950, 5 DECEMBER 1979, 18 JULY 1986, 26TH MAY 1996, 2ND NOVEMBER 2002, 29 JUNE 2003 AND 6 NOVEMBER 2004. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 17 JUL 2020 as amended on 24 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE MUSIC EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT THROUGH THE STUDY AND PRACTICE OF MUSIC, ESPECIALLY IN ITS SOCIAL AND CO-OPERATIVE FORMS, AMONG STUDENTS OF ALL AGES
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.