ymddiriedolwyr TRADES UNION CONGRESS EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 313741
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Jane Woolley | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|||||
Martin Christopher Furlong | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Carl William ROPER | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Katharine Grace Olivier Bell | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||
SUSAN FERNS | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|||||
Gerard Joseph Nichols | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
MARK SERWOTKA | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
Dr MARY BOUSTED | Ymddiriedolwr | 14 September 2016 |
|
|
||||
LIZ SNAPE | Ymddiriedolwr | 16 September 2015 |
|
|
||||
GLORIA MILLS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.