Hanes ariannol THE SAVOY EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 313763
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £959.72k | £1.02m | £1.10m | £1.24m | £1.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.34m | £2.32m | £1.31m | £1.21m | £1.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £959.72k | £1.02m | £1.10m | £1.24m | £1.33m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.15m | £2.12m | £966.38k | £886.46k | £872.38k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.75k | £44.58k | £47.56k | £50.60k | £46.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.03m | £1.98m | £963.26k | £884.91k | £869.87k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £147.70k | £160.53k | £150.72k | £168.13k | £179.63k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £145.55k | £105.39k | £99.13k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.