ymddiriedolwyr ORDINATION CANDIDATES TRAINING FUND INCORPORATED TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 313817
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Canon Derek Walmsley | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|||||
Rev Peter Douglas Hall | Ymddiriedolwr | 17 February 2020 |
|
|
||||
Rev Calvert Clayton Prentis | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
REVEREND MARK CHRISTIAN WOODWARD | Ymddiriedolwr | 16 July 2015 |
|
|||||
EDWARD PEACOCK | Ymddiriedolwr | 04 February 2014 |
|
|||||
Rev Martin Christopher Breadmore | Ymddiriedolwr | 14 November 2013 |
|
|
||||
Rev John Alexander Risdon | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.