Hanes ariannol HABERDASHERS' ASKE'S CHARITY
Rhif yr elusen: 313996
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £51.57m | £49.49m | £51.72m | £54.30m | £60.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £47.79m | £48.50m | £48.55m | £51.72m | £59.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £73.00k | £50.00k | £687.00k | £614.00k | £283.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.74m | £1.98m | £1.33m | £366.00k | £655.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £47.61m | £46.44m | £49.36m | £53.03m | £58.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £46.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £809.00k | £234.00k | £178.00k | £290.00k | £916.00k | |
|
Incwm - Arall | £343.00k | £786.00k | £165.00k | £0 | £16.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £43.93m | £45.93m | £46.21m | £50.43m | £58.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.50m | £2.57m | £609.00k | £1.06m | £1.42m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £79.00k | £73.00k | £86.00k | £0 | £200.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £433.00k | £430.00k | £0 | £0 | £947.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £13.00k | £7.00k | £0 | £28.00k | £1.00k | |
|
Gwariant - Arall | £365.00k | £0 | £1.72m | £229.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.