Hanes ariannol TEL AVIV UNIVERSITY TRUST
Rhif yr elusen: 314179
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.78m | £9.99m | £2.90m | £2.66m | £4.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.69m | £9.97m | £2.67m | £2.68m | £4.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.78m | £9.99m | £2.90m | £2.66m | £4.36m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £13.80k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £125.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.58m | £9.95m | £2.66m | £2.64m | £4.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £110.20k | £15.15k | £5.66k | £31.55k | £26.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.01k | £10.00k | £10.62k | £12.00k | £19.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.36m | £9.60m | £2.36m | £2.24m | £3.72m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.