ymddiriedolwyr SCOLMA (THE UK LIBRARIES AND ARCHIVES GROUP ON AFRICA)
Rhif yr elusen: 325086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr MARION WALLACE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Ben Carson | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Mariam de Haan | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Haines | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Catherine Sambrook | Ymddiriedolwr | 10 September 2018 |
|
|
||||
DR Charles Fonge | Ymddiriedolwr | 10 September 2018 |
|
|
||||
Jenni Skinner | Ymddiriedolwr | 11 September 2017 |
|
|
||||
Patricia Hewitt | Ymddiriedolwr | 05 September 2016 |
|
|
||||
ALISON METCALFE | Ymddiriedolwr | 16 January 2012 |
|
|
||||
BARBARA SPINA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SARAH RHODES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LUCY MCCANN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAWN WRIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TERRY BARRINGER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.