ymddiriedolwyr HALL'S EXHIBITION FOUNDATION
Rhif yr elusen: 325128
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL NORRIS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Nigel Madgett | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||
Paul Sheerin Mr | Ymddiriedolwr | 14 June 2016 |
|
|
||||
Mark Howard | Ymddiriedolwr | 15 July 2015 |
|
|
||||
MARGARET PONDER | Ymddiriedolwr | 17 June 2014 |
|
|
||||
MARCUS WRIGHT | Ymddiriedolwr | 18 November 2012 |
|
|
||||
ERIC LANGFORD | Ymddiriedolwr | 18 November 2012 |
|
|
||||
IAN DEVEREUX | Ymddiriedolwr | 25 August 2011 |
|
|
||||
EDWARD STANTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW CAVE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.