Hanes ariannol CARITAS CARE LIMITED
Rhif yr elusen: 326021
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.88m | £7.59m | £7.33m | £7.39m | £7.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.94m | £7.73m | £6.74m | £7.17m | £7.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.23m | £5.77m | £6.19m | £6.13m | £7.39m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £432.26k | £163.27k | £542.65k | £81.56k | £7.20k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £143.76k | £46.70k | £23.23k | £69.34k | £21.47k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.67m | £7.48m | £7.26m | £7.31m | £7.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £33.57k | £1.57k | £14.64k | £14.66k | £15.21k | |
|
Incwm - Arall | £40.00k | £62.86k | £25.17k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.70k | £9.51k | £2.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.94m | £7.73m | £6.74m | £7.17m | £7.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.89k | £1.81k | £1.03k | £1.38k | £1.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £271.65k | £262.76k | £243.77k | £258.84k | £113.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.87k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.