ymddiriedolwyr INSTITUTE OF HOSPITALITY
Rhif yr elusen: 326180
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kellie Rixon | Cadeirydd | 10 June 2019 |
|
|
||||
Martin John Devereux Traynor | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|||||
Dr Belinda Nwosu | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Brenda Collin | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Mark Ashton | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Debra Adams | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Peter Avis | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Dr Wendy Sutherland | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||
Timothy Cookson | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||
Paul Gilley | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.