ymddiriedolwyr THE BRENDONCARE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 326508
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katherine Sarah Christie | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Richard Turner | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Phillip Rodney Sykes | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|
||||
Philip Dowson | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
Professor Lee-Ann Fenge-Davis | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|||||
Dr Jane Elizabeth Williams | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|||||
Gordon Michael Tillett | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||
Dr SARAH LINDSAY HOBHOUSE | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|||||
Ian David Jacobs | Ymddiriedolwr | 31 July 2018 |
|
|
||||
David John Parfitt | Ymddiriedolwr | 15 June 2017 |
|
|||||
Fay Gillott | Ymddiriedolwr | 15 June 2017 |
|
|
||||
Dr Helen Roberts | Ymddiriedolwr | 04 August 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.