Hanes ariannol CHARITY PROJECTS
Rhif yr elusen: 326568
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £85.99m | £78.03m | £74.08m | £49.99m | £50.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £98.93m | £105.55m | £86.20m | £44.27m | £51.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.33m | £13.89m | £14.23m | £11.81m | £5.88m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £70.96m | £70.90m | £65.93m | £43.94m | £44.30m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.68m | £5.17m | £6.93m | £5.74m | £4.98m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.35m | £1.95m | £1.22m | £304.00k | £1.47m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £36.00k | £53.18k | £231.59k | £947.60k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £83.79m | £89.47m | £73.23m | £32.00m | £39.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £15.15m | £16.08m | £12.97m | £12.27m | £12.25m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £180.00k | £184.00k | £150.00k | £118.00k | £161.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £74.97m | £79.94m | £65.80m | £25.24m | £33.54m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £417.00k | £645.00k | £321.00k | £192.00k | £260.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.