ymddiriedolwyr CHARITY PROJECTS
Rhif yr elusen: 326568
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Shropshire | Cadeirydd | 28 March 2018 |
|
|
||||
MARC NOHR | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|||||
Teresa Alps | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|
||||
FIONA CAMPBELL | Ymddiriedolwr | 11 September 2020 |
|
|
||||
Matt Hyde | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
Jenny Hodgson | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
Jacqueline Onalo | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|||||
Charlotte Moar | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
RUPERT OLIVER HENRY MORLEY | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
TESSY OJO | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|||||
Dr SUE BLACK | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.