Hanes ariannol BRITISH ACCREDITATION COUNCIL FOR INDEPENDENT FURTHER AND HIGHER EDUCATION
Rhif yr elusen: 326652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £838.60k | £768.11k | £610.33k | £620.45k | £735.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £901.44k | £777.26k | £639.94k | £705.15k | £763.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £10.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £838.37k | £757.77k | £610.31k | £620.38k | £734.41k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £229 | £342 | £18 | £68 | £1.30k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £899.45k | £775.30k | £637.93k | £705.15k | £763.57k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.99k | £1.96k | £2.01k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £24.32k | £37.41k | £16.35k | £25.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £1.96k | £2.01k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.