Hanes ariannol THE VIVIAN LANGRISH MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 326701
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 22/10/2016 | 22/10/2017 | 22/10/2018 | 22/10/2019 | 22/10/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.23k | £1.32k | £1.49k | £1.58k | £1.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £800 | £825 | £800 | £800 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.