ymddiriedolwyr Asthma and Lung UK
Rhif yr elusen: 326730
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamara Ingram OBE | Cadeirydd | 02 November 2022 |
|
|
||||
Dr Thomas Hodson | Ymddiriedolwr | 02 April 2024 |
|
|
||||
Professor David Arthur Lomas | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|
||||
John David Hannaford | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Victor Cholij | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Caroline Cartellieri Karlsen | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Michael O'Connor | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|||||
PROFESSOR IAN HALL | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||
Katherine Morgan | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Niren Patel | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
James Sebastian Bowes | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Professor Ian Sabroe | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||
JOHN MARTIN GRAHAM | Ymddiriedolwr | 13 October 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.