ymddiriedolwyr THE LUTYENS TRUST
Rhif yr elusen: 326776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clive William Aslet | Cadeirydd | 11 April 2018 |
|
|
||||||||||||||
Robert John Edward Kerr | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||||||||||||
Stuart Patrick Martin | Ymddiriedolwr | 10 June 2023 |
|
|
||||||||||||||
Suzanne Jane Marriott | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|||||||||||||||
David Michael Pittaway QC | Ymddiriedolwr | 12 June 2021 |
|
|
||||||||||||||
Mr Mark Lutyens | Ymddiriedolwr | 11 April 2018 |
|
|
||||||||||||||
MARTIN CRAWFORD LUTYENS | Ymddiriedolwr | 12 March 2001 |
|
|
||||||||||||||
DOCTOR MERVYN KEITH MILLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||
CHARLES PATRICK LUTYENS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||
PAUL JONATHAN DOUGLAS WAITE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||
CHARLES WHEELTON HIND FSA | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.