Hanes ariannol BALLET RAMBERT LIMITED
Rhif yr elusen: 326926
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.71m | £5.05m | £4.61m | £4.21m | £3.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.70m | £5.35m | £3.80m | £4.75m | £3.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.43m | £2.25m | £4.25m | £3.27m | £2.35m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.94m | £3.40m | £4.53m | £3.71m | £2.70m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £134.95k | £84.56k | £11.19k | £151.32k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £629.04k | £1.56m | £73.13k | £349.28k | £336.54k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £346 | £289 | £135 | £34 | £142 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £177.93k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £50.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.53m | £5.06m | £3.62m | £4.56m | £3.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £172.88k | £291.32k | £175.68k | £183.59k | £211.58k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.58k | £18.71k | £21.30k | £40.81k | £46.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.