Hanes ariannol ORCHARD VALE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 326940
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.88m | £2.06m | £2.21m | £2.26m | £2.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.84m | £2.13m | £2.08m | £2.24m | £2.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.81m | £1.91m | £2.05m | £2.14m | £2.00m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £86.89k | £65.61k | £18.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £49.85k | £96.89k | £49.98k | £47.12k | £52.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £47.69k | £15.76k | £14.48k | £22.28k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.81m | £1.91m | £2.14m | £2.12m | £2.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.51k | £3.39k | £2.48k | £12.44k | £18.17k | |
|
Incwm - Arall | £24.59k | £0 | £5.47k | £65.61k | £4.81k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £1.86k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.83m | £2.12m | £2.08m | £2.24m | £2.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.13k | £7.33k | £2.82k | £1.42k | £7.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.81k | £0 | £9.98k | £6.37k | £4.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.