Hanes ariannol OCTOBER GALLERY TRUST
Rhif yr elusen: 327032
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.38m | £1.49m | £1.49m | £1.67m | £1.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.14m | £1.43m | £1.16m | £1.38m | £1.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £51.24k | £43.23k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £87.78k | £82.97k | £190.72k | £183.58k | £170.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £233.36k | £246.02k | £100.30k | £157.23k | £277.81k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.06m | £1.16m | £1.20m | £1.33m | £1.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £460 | £623 | £407 | £110 | £299 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £12.82k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £975.54k | £1.24m | £981.79k | £1.18m | £1.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £167.33k | £184.40k | £174.08k | £202.20k | £170.39k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.60k | £22.46k | £24.04k | £25.20k | £32.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.