Hanes ariannol THE JOY WELCH EDUCATIONAL CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 327772
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (122 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.13m | £357.97k | £323.71k | £327.62k | £638.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £157.03k | £160.20k | £356.67k | £186.53k | £6.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.94m | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £193.75k | N/A | N/A | N/A | £638.84k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.94m | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £144.34k | N/A | N/A | N/A | £6.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.68k | N/A | N/A | N/A | £19.20k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.80k | N/A | N/A | N/A | £13.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £131.57k | N/A | N/A | N/A | £6.68m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £12.68k | N/A | N/A | N/A | £19.20k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.