Hanes ariannol THE SHELROY CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 327776
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/10/2015 | 05/09/2016 | 05/09/2017 | 05/09/2018 | 05/09/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £247.13k | £3.18k | £13.49k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.21m | £12.10k | £13.69k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.