Hanes ariannol THE KENNEL CLUB CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 327802
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (45 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £762.69k | £296.98k | £899.23k | £868.97k | £870.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £631.99k | £655.58k | £720.71k | £765.48k | £1.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £661.96k | N/A | £775.56k | £715.13k | £741.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £56.96k | N/A | £56.10k | £86.29k | £57.94k | |
|
Incwm - Arall | £43.77k | N/A | £67.58k | £67.55k | £70.71k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £325.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £631.99k | N/A | £277.26k | £644.82k | £1.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £412.37k | £120.66k | £112.81k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.15k | N/A | £67.55k | £67.55k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £467.83k | N/A | £209.71k | £577.28k | £1.09m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £31.08k | £0 | £70.71k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.