Hanes ariannol CENTRE FOR STUDIES ON INCLUSIVE EDUCATION LIMITED
Rhif yr elusen: 327805
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.93k | £35.08k | £77.88k | £66.27k | £212.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.67k | £59.54k | £76.55k | £62.85k | £191.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £295 | N/A | £26.60k | £28.48k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.