Hanes ariannol THE EXTRACARE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 327816
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £124.82m | £44.19m | £41.68m | £47.52m | £53.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £112.24m | £51.70m | £49.38m | £53.85m | £67.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £13.84m | £15.09m | £6.35m | £6.12m | £15.47m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.98m | £644.00k | £3.58m | £23.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £992.00k | £1.46m | £630.00k | £1.26m | £1.47m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.75m | £3.24m | £2.33m | £2.90m | £3.05m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £118.52m | £39.47m | £38.72m | £42.83m | £49.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £332.00k | £18.00k | £6.00k | £526.00k | £246.00k | |
|
Incwm - Arall | £1.23m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £112.17m | £47.46m | £46.61m | £50.33m | £63.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £69.00k | £4.24m | £397.00k | £993.00k | £1.09m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £75.00k | £105.00k | £120.00k | £113.00k | £110.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £2.37m | £2.53m | £2.76m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.