Hanes ariannol THE JANE GOODALL INSTITUTE (UK)
Rhif yr elusen: 327858
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £286.25k | £271.79k | £316.45k | £594.37k | £762.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £255.28k | £223.38k | £256.73k | £430.37k | £510.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £322.97k | £455.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £21.37k | £55.52k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £250.00k | £250.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £25 | £888 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £81.81k | £4.41k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £386.08k | £429.30k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £44.28k | £81.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £15.85k | £5.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £148.95k | £135.82k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.