Hanes ariannol EQUITY CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 328103
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £501.44k | £471.70k | £1.33m | £731.90k | £583.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £450.69k | £488.36k | £1.65m | £756.49k | £770.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £28.14k | N/A | £21.46k | £327.55k | £90.11k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £62.09k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £1.02m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £473.30k | N/A | £224.33k | £404.35k | £493.72k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £345.37k | N/A | £1.59m | £677.83k | £694.61k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £105.32k | N/A | £60.99k | £78.66k | £75.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.03k | N/A | £23.02k | £19.52k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £90.00k | N/A | £120.00k | £0 | £63.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £105.32k | N/A | £28.88k | £78.66k | £37.40k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.