Dogfen lywodraethu THE ANGLICAN FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 328395
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9 FEBRUARY 1985 AS AMENDED 12 APRIL 1986, 20 JUNE 1987 AND 21 OCTOBER 1989 AND 15 OCTOBER 2000.
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.