ymddiriedolwyr MARCHING & PERFORMING ARTS UNITED KINGDOM
Rhif yr elusen: 328541
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN DAVID THOMPSON | Cadeirydd | 22 October 2006 |
|
|||||||
LEE ANTONY JEX | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|||||||
BARRY DAVIS | Ymddiriedolwr | 09 June 2019 |
|
|||||||
John James Fitzpatrick | Ymddiriedolwr | 14 January 2018 |
|
|||||||
LEE RICHARD COURT | Ymddiriedolwr | 27 June 2012 |
|
|
||||||
MARK ANTHONY GUTTERIDGE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MARK PETER NICHOLSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.