Hanes ariannol MOTIONHOUSE
Rhif yr elusen: 328693
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.36m | £1.35m | £920.80k | £1.33m | £1.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.16m | £1.28m | £949.82k | £1.30m | £1.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.50k | £2.50k | £37.50k | £27.00k | £2.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £705.95k | £520.59k | £18.69k | £19.72k | £11.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.42k | £3.91k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £586.08k | £827.85k | £866.04k | £1.31m | £1.16m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £189 | £648 | £1.81k | £64 | £1.50k | |
|
Incwm - Arall | £63.46k | £58 | £34.26k | £0 | £93.86k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.15m | £1.27m | £949.82k | £1.30m | £1.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.86k | £10.50k | £0 | £0 | £1.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.60k | £4.94k | £4.30k | £5.20k | £6.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.