ymddiriedolwyr THE FOREST OF MARSTON VALE TRUST
Rhif yr elusen: 1069229
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rod Calvert OBE | Cadeirydd | 24 November 2015 |
|
|
||||
Cllr Sue Clark | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
Craig Austin | Ymddiriedolwr | 19 July 2017 |
|
|
||||
Gareth Richard Ellis | Ymddiriedolwr | 04 November 2016 |
|
|
||||
John Christopher Thelwall | Ymddiriedolwr | 23 June 2015 |
|
|||||
GORDON JOHNSTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER JOHN FAULKNER ACMA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT WALLACE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DEBRA JANE HASSALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.