ymddiriedolwyr CHURCH STREET CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1063148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES RICHARD GEORGE | Cadeirydd | 26 September 2019 |
|
|||||
Fiona Mary Hanks | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|||||
Marion Susan Davis | Ymddiriedolwr | 08 March 2017 |
|
|
||||
MARION ELIZABETH CAMPBELL | Ymddiriedolwr | 28 July 2016 |
|
|
||||
ANDREW RICHARD THOMAS | Ymddiriedolwr | 29 January 2015 |
|
|
||||
Mark Medlicott Helme | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
ROGER HENRY LILWALL STOKES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.