ymddiriedolwyr CRANSTOUN
Rhif yr elusen: 1061582
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesleigh Bounds | Cadeirydd | 22 May 2019 |
|
|
||||
Gary Ritchie | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|||||
Dr Gail Gilchrist | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Suaimhneas Naomi Burke-Shyne | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Andy Furlong | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Alastair Graham | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Dr Anne Campbell | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
David Alcock | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
Dr Franklin Apfel | Ymddiriedolwr | 23 September 2015 |
|
|||||
KATHARINE PATEL | Ymddiriedolwr | 24 January 2006 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.