Hanes ariannol LEARNING DISABILITY WALES - ANABLEDD DYSGU CYMRU
Rhif yr elusen: 1062858
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.98m | £2.52m | £2.27m | £2.78m | £1.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.00m | £2.44m | £2.14m | £2.66m | £1.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £297.60k | £2.29m | £400.00k | £385.53k | £400.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £303.38k | £308.19k | £7.05k | £419.60k | £409.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.67m | £2.21m | £1.86m | £2.36m | £1.48m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.40k | £1.99k | £460 | £2.62k | £3.83k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £303.38k | £0 | £0 | £34.07k | £9.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.00m | £2.44m | £2.14m | £2.66m | £1.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £8.15k | £6.15k | £5.97k | £7.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £1.87m | £0 | £1.88m | £1.01m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.