Hanes ariannol THE NORTH OF ENGLAND REFUGEE SERVICE LIMITED
Rhif yr elusen: 1091200
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £557.52k | £594.57k | £600.11k | £531.54k | £695.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £568.05k | £585.31k | £492.22k | £527.10k | £682.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.38k | £256.64k | £7.50k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £18.90k | N/A | £18.90k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.18k | £5.90k | £13.95k | £7.07k | £4.12k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £122.70k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £406.32k | £568.75k | £574.70k | £508.75k | £680.96k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £13.95k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £347 | £350 | £350 | £59 | £2.28k | |
|
Incwm - Arall | £19.99k | £19.58k | £11.11k | £15.67k | £8.09k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £7.07k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £335.69k | £585.31k | £296.12k | £527.10k | £682.79k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £3.09k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £232.36k | £0 | £196.10k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.