Dogfen lywodraethu ST LUKE'S (SOUTH KENSINGTON) TRUST
Rhif yr elusen: 1064596
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
INDENTURE DATED 1 OCTOBER 1896, AS AMENDED BY SCHEMES OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 11 JANUARY 1984, AND 17 NOVEMBER 1999, ORDER DATED 13 FEBRUARY 2004, SCHEME DATED 11 APRIL 2005 AND SCHEME DATED 13 JANUARY 2006.
Gwrthrychau elusennol
FURTHERING THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE CHURCH OF ENGLAND IN THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LUKE, KENSINGTON.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LUKE, KENSINGTON.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.