Hanes ariannol ANAH PROJECT LTD
Rhif yr elusen: 1064047
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £345.28k | £236.40k | £524.31k | £432.73k | £548.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £299.35k | £304.02k | £403.16k | £421.76k | £466.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £62.85k | N/A | £136.07k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £524.21k | N/A | £548.64k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £12.31k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £403.16k | N/A | £466.47k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £6.90k | N/A | £12.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.