Dogfen lywodraethu WOKING MUSEUM AND ARTS AND CRAFTS CENTRE
Rhif yr elusen: 1073543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16TH JULY 1998, AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION PASSED 17TH DECEMBER 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION PASSED ON 12TH MAY 1999 AND 13TH OCTOBER 2004 as amended on 17 Oct 2019 as amended on 17 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN LOCAL NATIONAL AND INTERNATIONAL HISTORY AND ARTS AND CRAFTS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED, IN PRACTICE WOKING, SURREY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.